2015-11-06: Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Hauptstr. 59, 91301 Forchheim. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Madalena, Daniel, Forchheim, *28.02.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-01: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Madalena, Daniel, Forchheim, *28.02.1984. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Da Silva De Melo, Renata, Forchheim, *19.03.1992; Goulart, Andre, Forchheim, *07.04.1989, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.