2012-11-02: (Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Eiscafes bzw. Schankwirtschaften, Herstellung und Verkauf von Speiseeis.). Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Mainau 4, 96215 Lichtenfels. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Carvalho de Lima, Gledison, Lichtenfels, *19.09.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-03: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Carvalho de Lima, Gledison, Lichtenfels, *19.09.1989. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Nesi, Odirley, Bayreuth, *19.08.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-28: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Nesi, Odirley, Bayreuth, *19.08.1978. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: De Souza Luciano, Fernando, Lichtenfels, *21.03.1983; Martins Silva, Aline, Lichtenfels, *07.09.1989, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.