2006-02-10: Kommanditgesellschaft. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Nach Sitzverlegung von Gelsenkirchen nach Herten: Persönlich haftender Gesellschafter: Burgmer BLT Verwaltungs GmbH, Herten (Amtsgericht Recklinghausen HRB 5463). Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Jung, Hendrik, Essen, *14.05.1964; Junker, Jutta, Herten; Paukstat, Bärbel Emma, Recklinghausen, *19.01.1948; Wiesmann, Helmut, Dortmund; Wischnewski, Guido, Herten, *07.12.1963. Der Sitz ist von Gelsenkirchen (bisher Amtsgericht Gelsenkirchen, HRA 1594) nach Herten verlegt.
2011-06-17: Prokura erloschen: Junker, Jutta, Herten; Paukstat, Bärbel Emma, Recklinghausen, *19.01.1948. Neu: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Wermke, Gabriele, Gelsenkirchen, *17.09.1955.