2021-01-12: Bestellt: Geschäftsführer: Burkhart, Stefan Johann, Gessertshausen, *03.07.1993, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Burkhart, Reinhold, Gessertshausen-Wollishausen, *09.03.1961.
2021-08-12: Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2021 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 500,00 EUR und die Neufassung des § 5 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 25.500,00 EUR.