2019-01-10: Bestellt als Geschäftsführer: Bury, Pascal, Ihringen, *03.08.1985; Bury, Daniel, Ihringen, *07.04.1983, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bury, Roland, Ihringen, *07.05.1955.