2010-03-02: Nach Firmenänderung nunmehr: a: Butlers GmbH & Co. KG. Nach Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln. Nach Sitzverlegung und Firmenänderung (nunmehr: Persönlich haftender Gesellschafter: Butlers Beteiligungs GmbH, Köln (Amtsgericht Köln HRB 50737).
2017-04-03: Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 71 IN 24/17). Gem. § 143 HGB von Amts wegen eingetragen.
2017-11-22: Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
2018-01-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: André, Martens, Köln, *15.10.1988; Blanke, Reinhard, Bissendorf, *18.02.1983; Busch, Sabine, Köln, *03.09.1968; Felke, Katja, Köln, *21.04.1978; Heinen, Birgit, Köln, *29.10.1966; Matthäus, Brigitte, Köln, *18.05.1965; Niedecken, Holger, Köln, *02.03.1970; Raede, Petra, Köln, *06.05.1959; Schumann, Stefan, Königswinter, *21.05.1964; Siawash, Samer, Grevenbroich, *29.02.1972; Voss, Alexander, Köln, *10.02.1979.
2018-05-02: Nach Berichtigung des Geburtsdatums weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Martens, André, Köln, *13.10.1988.
2020-06-25: Prokura erloschen: Felke, Katja, Köln, *21.04.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Meißner, Lasse, Köln, *29.08.1989.