2016-02-17: Firma: Die Eintragung betreffend die Firma ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: BuzzBird GmbH
2016-02-17: Firma: BuzzBird GmH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Skalitzer Straße 100, 10997 Berlin; Gegenstand: Der Betrieb einer Online-Plattform für werbetreibende Unternehmen und Social Media Creatoren zur Vermittlung und Abwicklung von Aufträgen für Werbekampagnen. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Hummel, Felix, *07.08.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 14.01.2016
2016-05-30: Geschäftsführer: 2.
Breyer, Klaus, *05.05.1986, Berlin; Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Hummel, Felix
2017-12-01: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Schlesische Straße 27, 10997 Berlin
2018-01-31: Geschäftsführer: 3.
Türck, Andreas, *10.10.1968, Hamburg; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.10.2017 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2018-09-18: Geschäftsführer: 4.
Baumgartl, Felix, *03.08.1980, Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Breyer, Klaus
2019-06-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Baumgartl, Felix
2020-04-27: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Hummel, Felix; Geschäftsführer: 5.
Kolossa, Katrin, *07.02.1987, Berlin
2021-09-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Kolossa, Katrin
2022-06-20: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Türck, Andreas; Geschäftsführer: 6.
Frömsdorf, Katharina, *15.03.1978, München; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 7.
Spiller, Thomas, *15.02.1978, Köln; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.05.2022 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.