Bw Bekleidungsmanagement GmbH
Formell
2005-01-11:
Nicht mehr Geschäftsführer: Bröking, Bruno. Bestellt als Geschäftsführer: Saleck, Ingo, Bergisch Gladbach, *01.10.1959. Prokura erloschen: Czech, Timo Anthonius.
2005-12-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stehr, Martin, Henstedt-Ulzburg, *01.06.1964.
2006-02-08:
Nicht mehr Geschäftsführer: Hundgeburth, Jürgen.
2006-06-14:
Bestellt als Geschäftsführer: von Feder, Tordys, Bremen, *22.02.1963. Nicht mehr Geschäftsführer: Saleck, Ingo. Prokura erloschen: von Feder, Tordys.
2007-02-07:
Bestellt als Geschäftsführer: Nagel, Axel, Krefeld, *27.03.1961.
2007-07-05:
Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Prokura erloschen: Dr. Keim, Rüdiger, Leverkusen, *04.04.1951.
2008-07-25:
Bestellt als Geschäftsführer: Heeg, Rüdiger, Wachtberg, *29.11.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fritz, Torsten, Burgwedel, *14.03.1963.
2008-09-12:
Nicht mehr Geschäftsführer: Hasse, Joachim, Stolberg, *19.05.1947.
2009-06-15:
Geschäftsanschrift: Ferdinand-Porsche-Straße 1, 51149 Köln. Prokuren erloschen: Malinowski, Michael, Cloppenburg, *30.01.1968; Stehr, Martin, Henstedt-Ulzburg, *01.06.1964.
2009-11-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hendricks, Silke, Iserlohn, *18.03.1969 und Hoffmeister, Silvia, Ratingen, *17.02.1971.
2011-02-01:
Nicht mehr Geschäftsführer: von Feder, Tordys, Köln, *22.02.1963. Prokura erloschen: Fritz, Torsten, Burgwedel, *14.03.1963.
2011-08-02:
Bestellt als Geschäftsführer: Bodtländer, Roman, Wehrheim, *16.04.1968.
2012-01-27:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Edmund-Rumpler-Straße 8-10, 51149 Köln.
2012-05-03:
Nicht mehr Geschäftsführer: Bodtländer, Roman, Wehrheim, *16.04.1968.
2012-08-23:
Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 Absatz (1) Sätze 3 und 4 (Aufsichtsratssitzungen, Beschlussfassung, Ausführung von Beschlüssen) sowie in § 18 Absatz (3) Satz 2 (Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung) beschlossen.
2013-12-03:
Bestellt als Geschäftsführer: Erdmann, Heino, Meerbusch, *06.05.1967.
2014-08-11:
Nicht mehr Geschäftsführer: Heeg, Rüdiger, Wachtberg, *29.11.1952.
2014-10-28:
Bestellt als Geschäftsführer: Staudacher, Erich, Rheinbach, *05.11.1954.
2014-12-17:
Nicht mehr Geschäftsführer: Nagel, Axel, Krefeld, *27.03.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Magnor, Matthias Simon Emil, Osnabrück, *15.08.1974.
2015-02-05:
Nicht mehr Geschäftsführer: Erdmann, Heino, Meerbusch, *06.05.1967; Staudacher, Erich, Rheinbach, *05.11.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Ulrich, Stefan, Inning, *19.08.1970.
2015-09-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-11-10:
Nicht mehr Geschäftsführer: Magnor, Matthias Simon Emil, Osnabrück, *15.08.1974; Ulrich, Stefan, Inning, *19.08.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Kappler, Christian, Litzendorf, *28.03.1965.
2015-12-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-02-17:
Bestellt als Geschäftsführer: Schmack, Uwe Heinz, Rheinbreitbach, *25.08.1962. Prokura erloschen: Hendricks, Silke, Iserlohn, *18.03.1969.
2016-05-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Röhr, Harry Paul Ekkehart, Vettelschoß, *11.03.1965.
2016-10-12:
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Abs. 1 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2016-10-27:
Nicht mehr Geschäftsführer: Kappler, Christian, Litzendorf, *28.03.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wengel, Joachim, Unkel, *23.09.1958. Prokura erloschen: Hoffmeister, Silvia, Ratingen, *17.02.1971.
2017-03-07:
Bestellt als Geschäftsführer: Minz, Stephan, Siegburg, *23.09.1964.
2017-04-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Arnold, Mirjam, Bergisch Gladbach, *08.11.1964.
2017-05-19:
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2016 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in § 1 Ziffer 1.1 die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Bw Bekleidungsmanagment GmbH. Geschäftsanschrift: Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.12.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.12.2016 mit der LHD Group GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 52330) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2017-06-05:
Bw Bekleidungsmanagement GmbH.
2017-11-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-08-25:
Nicht mehr Geschäftsführer: Schmack, Uwe Heinz, Rheinbreitbach, *25.08.1962.
2021-01-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-06-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-07-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Diefenthal, Ralf, Köln, *20.02.1976. Prokura erloschen: Wengel, Joachim, Bonn, *23.09.1958.
2021-12-09:
Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wriggers, Felix, Braunschweig, *27.09.1979.