2015-03-31: Nicht mehr Geschäftsführerin: Ahrens, Käthe, geb. Wulff.
2016-01-13: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 10 . § 11 entfällt. Geschäftsführer: Ahrens, Sven, *05.05.1979, Oersdorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Ahrens, Claus-Peter.