2007-11-20: Bestellt: Geschäftsführer: Pecher, Werner, Asbach-Bäumenheim, *24.09.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-12-09: Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: C. P. Immobilienverwaltungs- und Service GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Betreuung und Verwaltung von Immobilien einschließlich Verwaltung nach dem WEG sowie Betreuung der Eigentümer und des Weiteren die Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und gewerbliche Räume im Sinne des § 34 c GewO.
2009-07-14: Bestellt: Geschäftsführer: Pecher, Carmen, Asbach-Bäumenheim, *31.12.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-13: Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hofer, Sabine, Donauwörth, *16.04.1961; Kuhnert, Evelyn, Asbach-Bäumenheim, *10.05.1970. Prokura erloschen: Gump, Adelheid, Aindling, *18.01.1969.
2015-12-22: Bestellt: Geschäftsführer: Pecher, Werner, Asbach-Bäumenheim, *24.09.1961; einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Erteilt: Einzelprokura: Pecher, Maximilian, Asbach-Bäumenheim, *22.03.1995.
2019-06-14: Bestellt: Geschäftsführer: Pecher, Maximilian, Donauwörth, *22.03.1995; einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pecher, Werner, Asbach-Bäumenheim, *24.09.1961. Prokura je erloschen: Hofer, Sabine, Donauwörth, *16.04.1961; Pecher, Maximilian, Asbach-Bäumenheim, *22.03.1995.