2006-02-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prochnow, Torsten, Annaberg-Buchholz, *30.07.1966; Stuy, Henning, Thum, *20.03.1966.
2010-09-09: Bestellt: Vorstand: Dr. Scheibner, Peter, Chemnitz, *19.07.1959.
2011-03-17: Vertretung geändert Vorstand: Meixner, Hans-Gerd, Scheibenberg, *25.09.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-08-25: Ausgeschieden als Vorstand: Dr. Scheibner, Peter, Chemnitz, *19.07.1959.
2019-01-10: Nicht mehr Vorstand: Meixner, Hans-Gerd, Scheibenberg, *25.09.1953.
2019-07-04: Nicht mehr Vorstand: Tottewitz, Jörg, Annaberg-Buchholz, *14.03.1961. Bestellt: Vorstand: Meixner, Hans-Gerd, Scheibenberg, *25.09.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-29: Am 27.07.2020 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.
2021-04-27: Am 23.04.2021 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.