2016-11-15: Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2016 hat eine vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2017-04-05: Bestellt als Geschäftsführer: Morsbach, Andreas, Herten, *13.06.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Morsbach, Andreas, Herten, *13.06.1970.
2019-11-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Stirnberg, Rüdiger-Ernst, Dortmund, *30.05.1954.
2022-07-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lippert, Norman, Mülheim an der Ruhr, *25.06.1974; Loch, Andre, Gelsenkirchen, *09.03.1983.