2005-03-23: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführerin: Engels, Gundula, geb. Quere, Borken, *31.01.1940. Neuer Geschäftsführer: Mierke, Bodo, Hünstetten, *26.02.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-04-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Mierke, Bodo, Borken, *26.02.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Nientimp, Henry-Johann, Bocholt, *12.12.1989; Nientimp, Marten-Theodor, Bocholt, *01.10.1991, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.