2006-02-16: Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.
2007-09-06: Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Vermarktung von Software, Hardware und Lizenzen, außerdem die Geschäftstätigkeit und der Handel mit technischen Spielwaren.
2010-11-11: Neue Geschäftsanschrift: Bad Meinberger Straße 1, 32760 Detmold.
2012-05-25: Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2012 hat die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Vermarktung von Software, Hardware und Lizenzen sowie die Herstellung von und der Handel mit Modelleisenbahnen und Modelleisenbahnzubehör.
2014-07-01: Änderung zur Geschäftsanschrift: Leonardo-da-Vinci-Weg 6-8, 32760 Detmold.
2017-05-23: Bestellt als Geschäftsführer: Joiser, Gerhard, Eugendorf / Österreich, *23.08.1965. Nicht mehr Geschäftsführer: Biaesch-Wiebke, Claus-Dieter, Detmold, *04.07.1949.
2018-02-13: Bestellt als Geschäftsführer: Döring, Björn, Dortmund, *29.09.1981.
2018-07-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Joiser, Gerhard, Eugendorf / Österreich, *23.08.1965.
2018-10-02: Bestellt als Geschäftsführer: Döring, Björn, Dortmund, *29.09.1981, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.