2007-02-01: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 250.000,00 EUR beschlossen. 400.000,00 EUR.
2008-10-15: Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 ( Geschätsjahr ) beschlossen.
2008-11-10: Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals beschlossen. 550.000,00 EUR.
2011-02-11: Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 650.000,00 EUR.
2022-04-11: Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Urs, München, *07.04.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-23: Bestellt als Geschäftsführer: Michas, Thomas, Köln, *07.11.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Baltrusch, Bernd, Köln, *07.08.1963; Michas, Thomas, Köln, *07.11.1972.