2012-07-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Falcone, Evelyn, München, *18.03.1983. Einzelprokura: Kohler, Gisela, Sinzheim, *17.08.1937.
2012-12-12: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Smreczak, Anna, München, *16.07.1982.
2019-01-03: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Leonrodstr. 54/58, 80636 München. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Zettl, Walter, München, *10.08.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.