2015-08-05: Änderung der Geschäftsanschrift: Juri-Gagarin-Ring 43, 99084 Erfurt. Ausgeschieden: Geschäftsführerin: Schäfer, Kerstin, Kauffrau, Erfurt. Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert, nun: Geschäftsführer: Schäfer, Peter, Erfurt OT Marbach, *12.12.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-15: Ausgeschieden: Geschäftsführerin: Wiederhold, Katja, Erfurt, *14.06.1977. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Schäfer, Peter, Oberstdorf, *12.12.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wiederhold, Katja, Erfurt, *14.06.1977.
2021-06-08: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schäfer, Peter, Oberstdorf, *12.12.1952. Geändert, nun: Geschäftsführerin: Huth, Claudia, geb. Schäfer, Oberstdorf, *27.05.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Schäfer, Karsten, Holzgerlingen, *23.10.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Wiederhold, Katja, Erfurt, *14.06.1977.