2007-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007 hat die Änderung der §§ 2 (Sitz), 9 (Schlussbestimmungen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.
2008-04-02: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Duldinger, Christine, Bad Tölz, *10.09.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Duldinger, Christine, Bad Tölz, *10.09.1960. Bestellt: Geschäftsführer: Mangold, Stephan, Adelsried, *03.04.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.