2017-09-05: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Am Stadtbrunnen 8, 63128 Dietzenbach. Bestellt als Geschäftsführer: Sperling, Nicola, Heusenstamm, *19.05.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Heinzelmann, Siegfried, Dietzenbach, *20.06.1955.