2016-04-12: Die Gesellschafterversammlung vom 06.04.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2019-07-11: Bestellt als Geschäftsführer: Beitzel, Mark, Salmtal, *08.07.1988, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Kaiser, Dieter, Traben-Trarbach, *16.05.1955.