2010-03-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Reußwig, Ralf, Freigericht, *25.07.1966.
2014-02-19: Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Linsengericht sowie die Änderung von § 4 (Stammkapital) beschlossen. Neuer Sitz: Linsengericht. Geschäftsanschrift: Bachweg 2, 63589 Linsengericht.
2018-03-08: Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2018 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 30.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Neues Stammkapital: 30.000,00 EUR. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hellmann, Birgit, Linsengericht, *12.06.1960.