2011-10-04: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Holeschovsky, Jörg, Möser OT Lostau, *01.07.1966.
2012-02-13: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2011 hat die Änderung der §§ 12 (Güterrecht), 15 (Auflösung, Liquidation) der Satzung beschlossen.
2014-01-28: Bestellt: Geschäftsführer: Schellenberg, Mandy, Dessau-Roßlau, *27.01.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Holeschovsky, Jörg, Möser OT Lostau, *01.07.1966.
2017-01-11: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Alt Dellnau 4, 06842 Dessau-Roßlau.