2008-02-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Blessing, Karl-Heinz, Langenau, *20.02.1950.
2009-06-16: Geschäftsanschrift: Industriestr. 10, 91583 Schillingsfürst. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Wahl, Dieter, Staig, *11.09.1964.
2009-08-13: Wohnort berichtigt, Geburtsdatum ergänzt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Lich, Michael, Aalen, *28.07.1958.
2011-01-03: Prokura erloschen: Blessing, Karl-Heinz, Langenau, *20.02.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Prosinecki, Davor, Aalen, *14.11.1963.
2019-10-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Maier, Maximilian, Königsbronn, *29.12.1985.
2020-07-22: Prokura erloschen: Wahl, Dieter, Staig, *11.09.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Diplom-Betriebswirt Sauter, Erich, Kaufbeuren, *17.07.1961.