2019-03-25: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Zepernicker Chaussee 39, 16321 Bernau bei Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Brandl, Christiane Andrea, geb. Kempf; Geschäftsführer: 4.
Brandl, Albert, *29.09.1951, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-12-30: Geschäftsführer: 5.
Wiesener, Katharina, *03.04.1987, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen