2005-02-24: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Dietze, Reinhard, Dipl.-Ing., Possendorf OT Börnchen;, *15.09.1937.
2020-01-30: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hartung, Ulrich, Dipl.-Ing., Dresden, *18.03.1951. Bestellt: Geschäftsführer: Hain, Stefan, Bannewitz, *14.05.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Hain, Erhard, Dresden, *02.02.1944.