2005-02-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Jakoby, Peter, Kaufmann, Elsdorf-Heppendorf. Nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Reglinski, Harald, Dinslaken, *13.01.1956. Prokura erloschen: Reglinski, Harald, Dinslaken.
2011-05-06: Geschäftsanschrift: Steineshoffweg 2, 45479 Mülheim an der Ruhr. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hambleton, Justin, Duisburg, *17.03.1974.
2015-08-31: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fricke, Cedric, Moers, *26.05.1975; Wunder, Thorsten, Moers, *26.02.1970.