2011-12-14: (Veranstalten von Konzerten und Dienstleistungen im Veranstaltungswesen.). Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Kolosseumstr. 6, 80469 München. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Frank, Tobias, München, *25.04.1970; Vukelic, Ivica, München, *07.10.1971, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-08: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Vukelic, Ivica, München, *07.10.1971. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Sporrer, Markus, München, *12.12.1986, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.