2017-07-05: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.06.2017. Geschäftsanschrift: Carl-Zeiss-Straße 20-22, 74321 Bietigheim-Bissingen. Gegenstand: Der Handel von Metallteilen aller Art und die damit zusammenhängenden Geschäfte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Altas, Monika, geb. Plenkova, Offenburg, *09.03.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-10: Bestellt als Geschäftsführer: Noz, Christoph, Offenburg, *18.09.1969 einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Altas, Monika, geb. Plenkova, Offenburg, *09.03.1974
2019-04-02: Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Tamm. Änderung der Geschäftsanschrift: Reutlinger Straße 20, 71732 Tamm.
2021-12-29: Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 beschlossen. Firma geändert; nun: CM Industries GmbH. Bestellt als Geschäftsführer: Noz, Monika, geb. Plenkova, Offenburg, *09.03.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Noz, Christoph, Offenburg, *18.09.1969.