2005-04-06: Ausgeschieden Geschäftsführer: Löppert, Dietmar, München, *30.11.1947. Bestellt Geschäftsführer: Bretz, Karin, München, *31.08.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-05-14: Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2008 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Beratung und Durchführung von Kommunikationsprojekten auf nationaler und internationaler Ebene, Kommunikation im Gesundheitsbereich, Vertrieb von Medizinprodukten und Gesundheits- und Wellnessartikeln -soweit hierfür keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist- sowie Praxisbedarfshandel und physiotherapeutische Leistungen.
2016-04-29: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Hampp, Constanze, München, *09.08.1978, einzelvertretungsberechtigt.
2018-06-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Hampp, Constanze, München, *09.08.1978.