2018-01-23: Bestellt: Geschäftsführer: Wastensteiner, Tobias, Ulm Ortsteil Eggingen, *31.12.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Conti, Ruth, Oberstaufen, *14.03.1955.
2020-12-11: Bestellt: Geschäftsführer: Rotermehl, Viktor, Kempten , *29.01.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-26: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Rotermehl, Viktor, Wildpoldsried, *29.01.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Conti, Ruth, Oberstaufen, *14.03.1955. Einzelprokura: Kinnert, Laura, Wildpoldsried, *25.07.1994.