2015-01-21: Bestellt als Geschäftsführer: Hinz, Stefan, Bockenem, *16.01.1982.
2017-02-20: Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Engelke, Matthias, Student, Hasede, *20.06.1966. Geändert, nun: Geschäftsführer: Hinz, Stefan, Bockenem, *16.01.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.