2007-08-06: Bestellt als Geschäftsführer: Szemere, Patrick, Köln, *17.01.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmann, Alexandra; Szemere, Györgyi.
2022-06-24: Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Pulheim beschlossen. Pulheim. Änderung zur Geschäftsanschrift: Sachsstraße 28, 50259 Pulheim.