2014-07-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.03.2014. Geschäftsanschrift: Welfenstraße 15, 70736 Fellbach . Gegenstand: Die Beteiligung oder Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin bei der "COMLOGOS GmbH & Co. KG" sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Kiefhaber, Rita, Waiblingen, *10.12.1955; Simon, Dietmar, Waiblingen, *23.05.1954, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-01: Bestellt als Geschäftsführer: Böckelmann, Ramona, Fellbach, *02.09.1989; Rottmann, Manuela, Filderstadt, *13.06.1986, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Böckelmann, Ramona, Fellbach, *02.09.1989; Rottmann, Manuela, Filderstadt, *13.06.1986.