2015-12-15: Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Neueinfügung von § 10 beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Jeder Liquidator ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bestellt als Liquidator: Balazs, Ilona, geb. Szekely, Benningen, *18.02.1945. Nicht mehr Geschäftsführer: Balazs, Ilona, geb. Szekely, Benningen, *18.02.1945. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2017-07-06: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen.