2006-06-14: Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) und 3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: COMTEC Studios GmbH. Neuer Sitz: Ingolstadt. Neuer Gegenstand: Agentur für Marketing und Kommunikation sowie Interaktive Medien, Video- und Tonproduktion sowie Consulting und Schulung. Geschäftsführer: von Wedel, Alexander, Ingolstadt, *15.01.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-06-15: Nun Geschäftsanschrift: Eriagstraße 46, 85053 Ingolstadt.
2014-07-23: Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2014 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde insbesondere § 4 (Stammkapital) geändert. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Stöckle, Martin, Reichertshofen, *14.01.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-24: Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2021 hat die Änderung der §§ 8 (Verfügung über Geschäftsanteile, Vorkaufsrecht, Gegenleistung) und 13 (Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen.
2022-03-25: Ausgeschieden: Geschäftsführer: von Wedel, Alexander, Ingolstadt, *15.01.1963.