2007-11-05: Bestellt als Geschäftsführer: Sommer, Robin, Mötzingen, *03.08.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-03-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Robert, Mötzingen, *12.02.1946.