2007-09-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Wondrak, Hans-Peter, Mainhausen, *16.01.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Wies, Helmut, Lohmar, *02.09.1959.
2009-10-13: Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsführungsmaßnahmen) beschlossen. Ferner wurde § 9 (Beirat) aufgehoben und §§ 10-14 umbenannt in §§ 9-13.
2010-02-02: Die Gesellschafterversammlung vom 06.01.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführer) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wies, Helmut, Lohmar, *02.09.1959. Bestellt als Geschäftsführerin: Wies, Sigrid Brunhilde, Lohmar, *07.11.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.