2009-08-24: Genossenschaft. Satzung vom 05.11.2008. Gegenstand: Der Vertrieb bio.regio.fairer Produkte und Dienstleistungen an Groß- und Endverbraucher. Die Beratung der Mitgliedsbetriebe in der Betriebsführung und Vermarktung zum Aufbau einer glaubwürdigen und gemeinsamen Marke sowie die Förderung einer Ökonomie der Solidarität zwischen Verbrauchern, Einzelhandel, Lieferanten (Produzenten, Großhandel) und Geldgebern. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. Vorstandsmitglied: Becker, Thomas, Stuttgart, *01.08.1964; Grünewald, Uwe, Stuttgart, *02.01.1958; Klein, Uwe, Stuttgart, *22.10.1962; Kleinert, Hubert, Stuttgart, *15.10.1940.
2010-05-25: Nicht mehr Vorstandsmitglied: Becker, Thomas, Stuttgart, *01.08.1964.
2011-08-01: Bestellt als Vorstandsmitglied: Giraldo Salmón, Marco-Antonio, Stuttgart, *11.06.1983. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Grünewald, Uwe, Stuttgart, *02.01.1958; Kleinert, Hubert, Stuttgart, *15.10.1940.
2012-07-02: Bestellt als Vorstandsmitglied: Steinecke, Aleksander Ekkehard, Stuttgart, *20.03.1967. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Giraldo Salmón, Marco-Antonio, Stuttgart, *11.06.1983.
2014-09-22: Durch Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart vom 01.09.2014 (10 IN 448/14) wurde über das Vermögen der Genossenschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Genossenschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen (Amtsgericht Stuttgart, 10 IN 448/14) aufgelöst. Gemäß § 101 GenG i.V. § 82 GenG von Amts wegen eingetragen.
2022-03-08: Die Genossenschaft ist wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 394 FamFG von Amts wegen gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen.