2017-02-24: Bestellt als Geschäftsführer: Bongartz, Sabine, Uelzen, *02.04.1961; Bongartz, Leah, Lübeck, *04.01.1991, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Bongartz, Leah, Lübeck, *04.01.1991.