2015-01-07: Geschäftsführer: 2.
Oslow, Oliver, *07.04.1983, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-09-22: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.08.2015 ist der Gesellschaftsvertrag ergänzt um § 6a (Gesellschafterversammlung,Gesellschafterbeschlüsse).
2017-09-25: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Oslow, Jürgen
2021-01-27: Gegenstand: Die Vermittlung und Nachweis der Gelegenheit von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbliche Räume sowie die gewerbsmäßige Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum und die Verwaltung von Mietverhältnissen. Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: 3.
Woltinek, Marcel, *15.09.1989, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2020 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst mit Änderung vom 13.01.2021 in § 15 .
2021-02-04: Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: hinsichtlich des Nachnamens; Geschäftsführer: Woitinek, Marcel, *15.09.1989, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen