2012-01-06: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Pomosin-Werk 5, 23775 Großenbrode; Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Klink, Thomas Ottomar; Geschäftsführer: 2.
Götsch, Heiko, *16.11.1954, Großenbrode
2016-12-07: Prokura: 9.
Schneider, Jan Peer, *01.03.1965, Sierksdorf. Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen. Nicht mehr Prokurist: 4. Seitz, Hans-Peter
2017-12-21: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Götsch, Heiko; Geschäftsführer: 3. Krause, Mathias, *18.12.1970, Breckerfeld
2019-04-16: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 7. Dr. Richter, Bernd
2019-10-28: Prokura: Änderung zu Nr. 8: aufgrund Änderung des Wohnorts nunmehr; Winzer, Olaf, *29.01.1967, Scharbeutz; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 10.
Sehmel, Hans-Jürgen, *09.02.1979, Großenbrode; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-04-16: Prokura: Änderung zu Nr. 10: Änderung der Vertretungsbefugnis; Sehmel, Hans-Jürgen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen