2007-12-12: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 4. Schrader, Olaf; 5. Günther, Jan, *11.07.1974, Schmalfeld; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 6. Reichardt, Michael, *23.08.1978, Bimöhlen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2009-01-13: Prokura: 7. Oltmanns, Laura, *22.07.1987, Sievershütten; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2018-01-31: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Kohr, David
2020-04-27: Prokura: Änderung zu Nr. 7: Wohnort berichtigt. Oltmanns, Laura, *22.07.1987, Henstedt-Ulzburg. Einzelprokura
2022-01-26: Geschäftsführer: Oltmanns, Philipp, *06.03.1987, Henstedt-Ulzburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Prokurist: Walther, Dagmar, geb. Boldt. Nicht mehr Prokurist: Oltmanns, Philipp, geb. Muchow