2015-11-06: Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2015 mit Nachtrag vom 28.10.2015 hat den Gesellschafts- vertrag neu gefasst. Dabei wurde u.a. geändert: § 2 und § 4 (Geschäftsjahr). Gegenstand geändert, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: Die Erbringung von Serviceleistungen auf dem Logistiksektor.
2016-07-12: Bestellt: Geschäftsführer: Sebald, Robert Markus, Fürth, *07.10.1970. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Röttger, Ingo, Schönwalde-Glien, *23.04.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Fischer, Florian, Leupoldsgrün, *09.09.1984.