2008-05-30: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.03.2008 mit Änderung vom 27.05.2008. Gegenstand: die zerstörungsfreie Untersuchung und Vermessung von Bauteilen mittels Röntgenstrahlen und Standardmesstechnik sowie die Erforschung neuer Messtechniken. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Knauff, Peter, Dortmund, *15.12.1958; Oppitz, Frank, Bochum, *19.04.1964.
2009-11-27: Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 50.000,00 EUR um 51.000,00 EUR auf nunmehr 101.000,00 EUR sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Geschäftsanschrift: Carlo-Schmid-Allee 3, 44263 Dortmund. 101.000,00 EUR.
2009-12-04: Von Amts wegen Datum der Gesellschafterversammlung berichtigend eingetragen. Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 50.000,00 EUR um 51.000,00 EUR auf nunmehr 101.000,00 EUR sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
2011-10-05: Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Ausübung der Gesellschafterrechte) und § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Oppitz, Frank, Bochum, *19.04.1964. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Knauff, Peter, Dortmund, *15.12.1958, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-12-20: Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.