2019-02-07: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Neumann, Sonja, geb. Czerny; Geschäftsführer: 3.
Neumann, Dennis, *07.06.1990, Friedland; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Rohne-Wülfken, Siegbert, *10.04.1950, Petersdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-01-16: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Rohne-Wülfken, Siegbert; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Neumann, Dennis; Geschäftsführer: 4.
Kurylyszyn, Alexander, *10.05.1979, Beeskow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Karau, Jörg, *17.06.1965, Ragow-Merz; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 2.
Papke, Mathias, *08.08.1984, Grünheide ; Einzelprokura
2020-01-28: Gegenstand: a) der Transport von Gütern und Personen,
b) die Vornahme von Entsorgungstransporten,
c) die Vornahme von Abrissarbeiten,
d) die Vornahme von Umschlagarbeiten,
e) die Vornahme von Kurierfahrten,
f) die Erbringung von Fahrzeuginstandsetzungs- und Reifendienstarbeiten,
g) das Betreiben einer Waschanlage und einer mobilen Tankstelle,
h) der Handel mit Kies, Erde, Natursteinen, Baustoffen und Recyclingmaterial,
i) die Vornahme von Schadstoffsanierung,
j) die Vermietung von Baumaschinen und Kraftfahrzeugen
k) das Behandeln von Abfällen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.01.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 Abs. 1 .