2007-04-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schulze, Harry, Ingenieur, Gera. Bestellt: Geschäftsführer: Loch, Winfried, Gera, *07.12.1952, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-09-08: Änderung der Geschäftsanschrift: Trift 18, 07552 Gera.
2016-08-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Loch, Winfried, Gera, *07.12.1952. Bestellt: Geschäftsführer: Schulze, Harry, Gera, *23.12.1941, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-17: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schulze, Harry, Gera, *23.12.1941. Bestellt: Liquidator: Loch, Winfried, Gera, *07.12.1952, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2022-05-30: Die Liquidation ist beendet. Die Firma ist erloschen.