2021-05-26: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.04.2021. Geschäftsanschrift: Grimbergstraße 85, 45889 Gelsenkirchen. Gegenstand: Recycling von Abfällen der Kabelproduktion, von Kabelschrotten und von vergleichbaren Materialien mit dem Ziel der Gewinnung von Kupfergranulaten und Kupfereisengranulaten sowie Handel mit Nichteisenmetallen, Aluminium und Eisenmetallen sowie wiederverwerteten Kunststoffen. Stammkapital: 25.000,00. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Berrens, Christian, Moers, *03.03.1980; Dankert, Marina, Panketal, *13.03.1959; Kartenbeck, Marcus, Hamburg, *24.08.1967.
2021-11-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bark, Sebastian, Wernitz, *15.04.1982; Butt, Michael, Dortmund, *26.09.1968; Werner, Marc, Bottrop, *15.01.1974; Winkler, Eckhard, Moers, *03.01.1960.
2022-07-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Kartenbeck, Marcus, Hamburg, *24.08.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Faust, Thomas, Hamburg, *18.06.1974.