2021-03-05: Firma: Café Anna Blume oHG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Kollwitzstraße 83, 10435 Berlin; Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt die Gesellschaft allein. Persönlich haftender Gesellschafter: 1.
Biebach, Britta, *21.06.1974, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Persönlich haftender Gesellschafter: 2.
Hirsch, Sybille, *07.09.1964, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Persönlich haftender Gesellschafter: 3.
Rautenberg, Axel, *09.02.1968, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Offene Handelsgesellschaft
2021-04-14: Persönlich haftender Gesellschafter: 4.
Café Anna Blume Verwaltungs GmbH, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 227905 B); mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis sowie Aktualisierung des Familiennamens, wie folgt: Persönlich haftender Gesellschafter: Biebach-Rautenberg, Britta, *21.06.1974, Berlin; von der Vertretung ausgeschlossen; Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Persönlich haftender Gesellschafter: Hirsch, Sybille; von der Vertretung ausgeschlossen; Änderung zu Nr. 3: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Persönlich haftender Gesellschafter: Rautenberg, Axel; von der Vertretung ausgeschlossen
2021-04-14: Firma: Geändert, nun: Café Anna Blume GmbH & Co. KG; Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt die Gesellschaft allein.
Jeder persönlich haftende Gesellschafter sowie dessen gesetzlicher Vertreter dürfen Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: 1. Biebach-Rautenberg, Britta; Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: 2. Hirsch, Sybille; Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: 3. Rautenberg, Axel; Änderung zu Nr. 4: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Persönlich haftender Gesellschafter: Café Anna Blume Verwaltungs GmbH; Rechtsform: nunmehr: Kommanditgesellschaft