2016-05-17: Die Gesellschafterversammlung hat am 07.04.2016 beschlossen, das Stammkapital (DEM 51.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 26.073,89 um EUR 924,11 auf EUR 27.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital und Geschäftsanteile) zu ändern. 27.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Rehr, Willy, Telgte, *16.06.1939. Bestellt als Geschäftsführer: Rehr, Beate, Telgte, *30.07.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.