2014-09-12: Firma: Capital Interconnect GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Simplonstraße 19, 10245 Berlin; Gegenstand: Die Erbringung von Anlage- und Abschlussvermittlung als vertraglich gebundener Vermittler nach § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG), soweit dadurch keine Erlaubnispflicht der Gesellschaft gemäß § 32 KWG begründet wird sowie die Beratung von Unternehmen, soweit diese keiner gesetzlichen Erlaubnispflicht unterliegen. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Billerbeck, Arnulf Michael, *08.07.1983, Frankfurt am Main; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 02.06.2014
2015-03-27: Gegenstand: Die Beratung von Unternehmen im nicht produzierenden Bereich sowie die Herstellung und der Vertrieb von Medienprodukten; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Billerbeck, Arnulf Michael; Geschäftsführer: 2.
Kallwaß, Thomas, *10.11.1983, Frankfurt am Main; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.03.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens).
2016-04-25: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Germanenstraße 100 A, 12524 Berlin
2017-03-08: Geschäftsführer: 3.
Billerbeck, Arnulf Michael, *08.07.1983, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Kallwaß, Thomas
2017-10-09: Gegenstand: Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG als vertraglich gebundener Vermittler nach § 2 Abs. 10 des Kreditwesengesetz unter Namen und auf
Rechnung eines Finanzdienstleistungsunternehmens, die Herstellung und der Vertrieb von Medienprodukten inklusive Webseiten, die Beratung von Unternehmen im produzierenden und Dienstleistungsbereich, der Betrieb von Onlineshops, die Verwaltung & Vermittlung von Immobilien sowie die komplette kaufmännische und technische Betreuung in diesem Zusammenhang, die erwerbsmäßige Vermittlung von Abschlüssen von Verträgen über Darlehen sowie die Finanzierungsberatung und aller damit einhergehenden Tätigkeiten, die Erbringung von Coaching-Dienstleistungen, die Entwicklung und der Vertrieb von Tourismus-Angeboten im In- und Ausland, Handel mit Kraftfahrzeugen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.02.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 .
2021-09-02: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Anna-Seghers-Straße 61, 12489 Berlin